Geb./Alter: | 30.05.1970 (54) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
Trainerlizenz: | Torwart-Trainer-Lizenz |
Peter Kojic
- Geb./Alter: 30.05.1970 (54)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : Torwart-Trainer-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
Würnitz
Karriereende :
01.01.2017
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiener SC Torwart-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Jürgen Csandl (16 Spiele), Edvin Merdzic (13 Spiele), Robert Weinstabl (8 Spiele) | ||||||
Mauerwerk Torwart-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (01.11.2019) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Norbert Schweitzer (9 Spiele), Richard Slezák (5 Spiele) | ||||||
Ostbahn XI Torwart-Trainer | 17/18 (23.12.2017) | 17/18 (18.02.2018) | - | 0,00 | ||
SV Schwechat Torwart-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Senad Mujakic (59 Spiele), Markus Bachmayer (51 Spiele), Christoph Mandl (20 Spiele), Peter Benes (13 Spiele), Thomas Slawik (6 Spiele), Ronald Maurer (5 Spiele), Dejan Mladenov (2 Spiele) | ||||||
Stockerau Torwart-Trainer | 14/15 (18.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01.01.2017 | Würnitz | Karriereende | - | - | |||||
16/17 | 01.07.2016 | Stockerau | Würnitz | - | ? | |||||
14/15 | 15.07.2014 | Perchtoldsdorf | Stockerau | - | ? | |||||
13/14 | 01.07.2013 | SV Aspern | Perchtoldsdorf | - | ? | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Leitzersdorf | SV Aspern | - | ? | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Klosterneuburg | Leitzersdorf | - | ? | |||||
09/10 | 01.07.2009 | SV Donau | SCW/KSV 1912 | - | ? | |||||
07/08 | 01.01.2008 | Simmering | SV Donau | - | ? | |||||
06/07 | 01.01.2007 | Rennweg | Simmering | - | ? | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Dt. Jahrndorf | Rennweg | - | ? | |||||
03/04 | 01.01.2004 | SV Donau | Dt. Jahrndorf | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Klosterneuburg | SV Donau | - | ? | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Langenzersdorf | Klosterneuburg | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Floridsdorfer AC | Langenzersdorf | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | WAF Brigittenau | Floridsdorfer AC | - | ? | |||||
95/96 | 01.01.1996 | Floridsdorfer AC | WAF Brigittenau | - | ? | |||||
90/91 | 01.01.1991 | Wolkersdorf | Floridsdorfer AC | - | ? | |||||
90/91 | 01.07.1990 | Wacker Wien | Wolkersdorf | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |