Geb./Alter: | 07.11.1969 (54) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,93 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Robert Serdar
- Geb./Alter: 07.11.1969 (54)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,93 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Marz
Karriereende :
-
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schattendorf Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. - | 6 | 1,00 | ||
Ebreichsdorf Trainer | 23/24 (25.09.2023) | 23/24 (15.04.2024) | - | 0,00 | ||
Marz Co-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (24.09.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Dadi Maxell (8 Spiele) | ||||||
Leithaprod. II Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
AKA Austria U15 Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
AKA Austria U16 Co-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
AKA Austria U18 Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hannes Friesenbichler (11 Spiele), Andreas Ogris (10 Spiele), Heimo Kump (1 Spiel) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01.01.2002 | Pottendorf | Marz | - | ? | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Steinbrunn | Pottendorf | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Leithaprodersd. | Steinbrunn | - | ? | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Guntramsdorf | Leithaprodersd. | - | ? | |||||
97/98 | 01.01.1998 | Himberg | Guntramsdorf | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Donnerskirchen | Himberg | - | ? | |||||
95/96 | 01.01.1996 | SV Schwechat | Donnerskirchen | - | ? | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Bruck/L. | SV Schwechat | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Casino Baden | Bruck/L. | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Himberg | Casino Baden | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Wiener SC | Himberg | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |