Name im Heimatland: | Rolando Claudio Bertolini |
---|---|
Geb./Alter: | 02.03.1959 (65) |
Geburtsort: | Rosario |
Nationalität: |
Argentinien Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,41 Jahre |
Rolando Bertolino
- Geb./Alter: 02.03.1959 (65)
- Geburtsort: Rosario
- Staatsbürgerschaft: Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,41 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
GyE Jujuy Co-Trainer | 22/23 (09.03.2023) | 23/24 (15.07.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mario Gómez (17 Spiele), Marcelo Vázquez (1 Spiel) | ||||||
GyE Jujuy Co-Trainer | 18/19 (25.03.2019) | 19/20 (01.03.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Marcelo Herrera (23 Spiele) | ||||||
Argentinien U17 Co-Trainer | 16/17 (10.10.2016) | 16/17 (31.03.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Miguel Ángel Micó (4 Spiele) | ||||||
Argentinien U15 Trainer | 16/17 (10.10.2016) | 16/17 (31.03.2017) | - | 0,00 | ||
GyE Jujuy Koordinator Talentförderung | 15/16 (02.07.2015) | 18/19 (25.03.2019) | - | 0,00 | ||
Tiro Federal Trainer | 14/15 (24.07.2014) | 14/15 (27.11.2014) | - | 0,00 | ||
Dep. Cuenca Co-Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 13/14 (02.03.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mario Gómez (7 Spiele) | ||||||
GyE Jujuy Co-Trainer | 11/12 (20.03.2012) | 13/14 (13.12.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mario Gómez (70 Spiele) | ||||||
Laferrere Co-Trainer | 11/12 (08.07.2011) | 11/12 (15.03.2012) | - | 0,00 | ||
Atl. Tucumán Co-Trainer | 09/10 (09.03.2010) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mario Gómez (11 Spiele) | ||||||
Asteras Tripoli Co-Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (25.10.2009) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mario Gómez (8 Spiele) | ||||||
Belgrano Co-Trainer | 07/08 (19.11.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mario Gómez (2 Spiele) |