Geb./Alter: | 03.09.1971 (53) |
---|---|
Geburtsort: | Westerholt |
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,52 Jahre |
Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Sascha Wolf
IMAGO
- Geb./Alter: 03.09.1971 (53)
- Geburtsort: Westerholt
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,52 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spfr. Bulmke Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 24/25 (16.07.2024) | - | 0,00 | ||
VfB Günnigfeld Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
VfB Günnigfeld Co-Trainer | 15/16 (19.08.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Westfalia Herne Co-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Klaus Täuber (21 Spiele), Ulrich Reimann (12 Spiele) |