Sassport Boezinge
Mitarbeiterhistorie Sassport Boezinge
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2019 | 20.11.2022 | 02 Jahre 11 Monate 15 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 15.09.2014 | 17.03.2017 | 02 Jahre 06 Monate 02 Tage | 0 | - | - | - | - |