SC Bümpliz 78
Mitarbeiterhistorie SC Bümpliz 78
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2006 | 31.12.2013 | 2740 Tage | 126 | 1,29 | ||||
| 01.01.2014 | 30.06.2016 | 911 Tage | 40 | 1,10 | ||||
| 23.10.2018 | 2161 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.1991 | 30.06.1992 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1988 | 30.06.1991 | 1094 Tage | 0 | - |