SC Rapide Wedding (- 2001)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Schillerpark 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SC Rapide Wedding (- 2001)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1988 | 30.06.1990 | 729 Tage | 1 | 1,00 | ||||
| 01.07.1973 | 30.06.1974 | 364 Tage | 1 | 3,00 | ||||
| 01.07.1969 | 30.06.1971 | 729 Tage | 1 | 0,00 |