Schwarz-Weiß Bregenz
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 7 29,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: ImmoAgentur Stadion 12.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Schwarz-Weiß Bregenz - Saison 13/14
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
# | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
| 20.04.1976 (38) | k. A.m | k. A. | 01.07.2012 | - | ||||||
9 |
| 02.01.1981 (33) | 1,81m | rechts | 01.01.2014 | - | ||||||
1 |
| 11.03.1981 (33) | 1,86m | 15.07.2008 | - | |||||||
16 |
| 31.01.1983 (31) | 1,78m | links | 01.01.2014 | - | ||||||
23 |
| 15.08.1985 (28) | 1,77m | rechts | 01.01.2014 | - | ||||||
17 |
| 12.01.1987 (27) | - | 31.01.2014 | - | |||||||
16 |
| 25.03.1988 (26) | - | 31.07.2013 | - | |||||||
6 |
| 17.01.1989 (25) | k. A.m | k. A. | 01.07.2015 | - | ||||||
7 |
| 23.01.1989 (25) | 1,74m | rechts | 31.01.2012 | - | ||||||
17 |
| 16.03.1989 (25) | k. A.m | k. A. | 24.07.2013 | - | ||||||
10 |
| 14.05.1989 (25) | 1,72m | links | 12.07.2012 | - | ||||||
14 |
| 28.12.1989 (24) | 1,89m | links | 05.05.2016 | - | ||||||
11 |
| 07.08.1990 (23) | 1,91m | rechts | 12.07.2013 | - | ||||||
18 |
| 06.06.1991 (23) | - | 31.07.2013 | - | |||||||
9 |
| 24.01.1992 (22) | 1,73m | rechts | 01.07.2021 | - | ||||||
1 |
| 01.08.1992 (21) | 1,78m | 01.07.2013 | - | |||||||
12 |
| 23.08.1992 (21) | - | 31.01.2014 | - | |||||||
8 |
| 03.05.1993 (21) | - | 11.07.2013 | - | |||||||
18 |
| 07.11.1993 (20) | - | 01.01.2012 | - | |||||||
16 |
| 09.11.1993 (20) | - | 01.07.2013 | - | |||||||
3 |
| 31.01.1994 (20) | 1,84m | rechts | 11.07.2013 | - | ||||||
17 |
| 02.05.1994 (20) | - | 12.07.2012 | - | |||||||
7 |
| 18.06.1994 (20) | - | 01.07.2013 | - | |||||||
28 |
| 07.03.1995 (19) | - | rechts | 01.01.2012 | - | ||||||
11 |
| 23.06.1995 (19) | - | 01.07.2017 | - | |||||||
24 |
| 04.10.1995 (18) | - | 01.07.2012 | - | |||||||
19 |
| 27.01.1996 (18) | - | rechts | 01.07.2012 | - | ||||||
14 |
| 12.04.1996 (18) | - | rechts | 01.07.2014 | - | ||||||
13 |
| 02.09.1996 (17) | - | 01.01.2013 | - | |||||||
8 |
| 04.01.1997 (17) | - | rechts | 01.07.2014 | - | ||||||
19 |
| 04.03.1997 (17) | - | links | 01.07.2014 | - | ||||||
1 |
| 07.07.1997 (16) | k. A.m | k. A. | 01.07.2013 | - | ||||||
12 |
| 23.09.1997 (16) | - | rechts | 01.07.2014 | - |