Geb./Alter: | 30.11.1924 |
---|---|
Geburtsort: | İstanbul |
Todestag: | 16.10.2010 (85) |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,71 Jahre |
Selahattin Torkal
16.10.2010 (85)
- Geb./Alter: 30.11.1924
- Geburtsort: İstanbul
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Todestag: 16.10.2010 (85)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,71 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Fenerbahce
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasimpasa Trainer | 86/87 (01.07.1986) | 86/87 (30.06.1987) | - | 0,00 | ||
Bakirköyspor Trainer | 84/85 (01.01.1985) | 84/85 (30.06.1985) | - | 0,00 | ||
Kartalspor Trainer | 84/85 (01.07.1984) | 84/85 (30.12.1984) | - | 0,00 | ||
Unbekannt Trainer | 81/82 (01.07.1981) | 81/82 (30.06.1982) | - | 0,00 | ||
Karagümrük GK Trainer | 80/81 (20.07.1980) | 80/81 (30.06.1981) | - | 0,00 | ||
Sariyer Trainer | 79/80 (01.07.1979) | 79/80 (30.06.1980) | - | 0,00 | ||
Sekerspor Trainer | 77/78 (01.07.1977) | 77/78 (30.06.1978) | - | 0,00 | ||
Balikesirspor Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 76/77 (30.06.1977) | - | 0,00 | ||
Tekirdagspor Trainer | 75/76 (01.07.1975) | 75/76 (30.06.1976) | - | 0,00 | ||
Balikesirspor Trainer | 74/75 (03.03.1975) | 74/75 (30.06.1975) | - | 0,00 | ||
Fenerbahce U21 Co-Trainer | 71/72 (01.07.1971) | 71/72 (30.06.1972) | - | 0,00 | ||
Unbekannt Trainer | 70/71 (10.03.1971) | 70/71 (30.06.1971) | - | 0,00 | ||
Türkei U23 Trainer | 70/71 (12.08.1970) | 70/71 (30.06.1971) | 2 | 0,50 | ||
Unbekannt Trainer | 69/70 (01.01.1969) | 69/70 (30.06.1970) | - | 0,00 | ||
Bandirmaspor Trainer | 67/68 | 67/68 (30.06.1968) | - | 0,00 | ||
Fenerbahce Co-Trainer | 65/66 (08.12.1965) | 65/66 (30.06.1966) | - | 0,00 | ||
Fenerbahce Trainer | 65/66 (09.10.1965) | 65/66 (08.12.1965) | - | 0,00 | ||
Beylerbeyi Teamchef | 65/66 (23.07.1965) | 65/66 (09.10.1965) | - | 0,00 | ||
Yesildirek Trainer | 64/65 (01.01.1965) | 64/65 (30.06.1965) | - | 0,00 | ||
Karagümrük GK Trainer | 62/63 (01.12.1962) | 62/63 (30.06.1963) | - | 0,00 | ||
Adalet GK Trainer | 62/63 (19.07.1962) | 62/63 (30.11.1962) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
Diğer Teknik Direktörlük Yaptığı Takımlar: Çapa SK (1968-1970), (1973-1974), Tophane Tayfun SK (1970-1971), Camialtı SK (1981-1982)
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62/63 | 01.07.1962 | Fenerbahce | Karriereende | - | - | |||||
59/60 | 01.07.1959 | Unbekannt | Fenerbahce | - | ? | |||||
52/53 | 01.07.1952 | Fenerbahce | Unbekannt | - | ? | |||||
44/45 | 01.07.1944 | Ankara Demir | Fenerbahce | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Selahattin Torkal ist der Bruder von Celal Torkal (Karriereende).