Sestri Levante Juniores
Mitarbeiterhistorie Sestri Levante Juniores
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2020 | 26.05.2022 | 694 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2019 | 30.06.2020 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 0 | - |