SK Zell/Ziller Jugend
Mitarbeiterhistorie SK Zell/Ziller Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2012 | 30.06.2013 | 362 Tage | 0 | - | ||||
| 11.09.2007 | 11.09.2011 | 1461 Tage | 0 | - |