SV Enger-Westerenger
Mitarbeiterhistorie SV Enger-Westerenger
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2004 | 31.12.2006 | 760 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2002 | 30.06.2004 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2000 | 30.06.2002 | 911 Tage | 0 | - | ||||
| 30.11.2004 | ? | 0 | - |