Geb./Alter: | 09.01.1986 (38) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
Thomas Stadler
SV Kieninger-Bau Bad Goisern
- Geb./Alter: 09.01.1986 (38)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
War Spieler:
Letzter Verein :
Strobl
Karriereende :
01.07.2019
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Goisern Sportlicher Leiter | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Bad Goisern Spielertrainer | 13/14 (17.04.2014) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Bad Goisern Spielertrainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (10.01.2014) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 01.07.2019 | Strobl | Karriereende | - | - | |||||
18/19 | 01.01.2019 | pausiert | Strobl | - | - | |||||
18/19 | 01.07.2018 | Strobl | pausiert | - | - | |||||
15/16 | 01.07.2015 | Bad Goisern | Strobl | - | ablösefrei | |||||
10/11 | 14.07.2010 | FC Dornbirn | Bad Goisern | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 09.07.2009 | DSV Leoben | FC Dornbirn | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 10.07.2008 | Bad Aussee | DSV Leoben | 75 Tsd. € | 20 Tsd. € | |||||
07/08 | 27.07.2007 | Waidhofen | Bad Aussee | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 31.01.2007 | SV Kapfenberg | Waidhofen | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 11.07.2006 | SV Ried | SV Kapfenberg | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.12.2005 | AKA OÖ West U19 | SV Ried | 50 Tsd. € | - | |||||
04/05 | 01.07.2004 | OÖ U17 | AKA OÖ West U19 | - | - | |||||
02/03 | 01.07.2002 | OÖ U15 | OÖ U17 | - | - | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Bad Ischl Jgd. | OÖ U15 | - | ? | |||||
96/97 | 15.10.1996 | Goisern Jugend | Bad Ischl Jgd. | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 20 Tsd. € |