Tolentino Giovanili
Mitarbeiterhistorie Tolentino Giovanili
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | 30.05.2018 | 698 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2010 | 30.06.2011 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2001 | 30.06.2002 | 364 Tage | 0 | - |