Tore Wächter
War Spieler:
Letzter Verein :
TSV Kropp
Karriereende :
01.07.2020
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eckernförder SV Co-Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Maik Haberlag (59 Spiele) | ||||||
TSV Kropp Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Dirk Asmussen (17 Spiele) | ||||||
FC Angeln 02 Co-Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Henning Stüber (20 Spiele), Wolfgang Herrenkind (15 Spiele), Sönke Müller (14 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 01.07.2020 | TSV Kropp | Karriereende | - | - | |||||
17/18 | 01.07.2017 | FC Angeln 02 | TSV Kropp | - | ablösefrei | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Flensburg 08 | FC Angeln 02 | - | ablösefrei | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Schleswig 06 | Flensburg 08 | - | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.07.2009 | FC Angeln 02 | Schleswig 06 | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |