TUS St. Peter am Ottersbach
Mitarbeiterhistorie TUS St. Peter am Ottersbach
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2023 | 514 Tage | 0 | - | |||||
| 01.01.2021 | 17.10.2021 | 289 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2019 | 30.09.2019 | 91 Tage | 0 | - |