Nationalität: | Deutschland |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,50 Jahre |
Uli Laustroer
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,50 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
TuS Dornberg Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: István Gál (23 Spiele), Zafer Atmaca (11 Spiele) | ||||||
Gütersloh U19 Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
RW Ahlen II Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 |