Vangelis Karasavvas
- Geb./Alter: 20.03.1967 (57)
- Staatsbürgerschaft: Griechenland
War Spieler:
Letzter Verein :
GS Prosotsani
Karriereende :
01.07.2007
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doxa Dramas Torwart-Trainer | 21/22 (12.07.2021) | 21/22 (15.05.2022) | 21/22 (12.07.2021) / 21/22 (15.05.2022) | 307 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Vyron Kavalas Torwart-Trainer | 16/17 (30.08.2017) | 19/20 (11.06.2020) | 16/17 (30.08.2017) / 19/20 (11.06.2020) | 1016 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AO Kavala Torwart-Trainer | 15/16 (23.02.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 15/16 (23.02.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 493 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
GS Prosotsani Torwart-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (22.02.2016) | 14/15 (01.07.2014) / 15/16 (22.02.2016) | 601 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AO Kavala Torwart-Trainer | 11/12 (06.09.2012) | 12/13 (20.03.2013) | 11/12 (06.09.2012) / 12/13 (20.03.2013) | 195 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Nikolaos Papadopoulos (19 Spiele), Konstantinos Vasilakakis (13 Spiele) | ||||||||||||||
Doxa Dramas Torwart-Trainer | 08/09 (11.10.2008) | 09/10 (31.05.2010) | 08/09 (11.10.2008) / 09/10 (31.05.2010) | 597 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Konstantinos Vasilakakis (26 Spiele), Stratos Voutsakelis (11 Spiele), Vasilios Mouratidis (1 Spiel) | ||||||||||||||
GS Prosotsani Torwart-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (10.10.2008) | 07/08 (01.07.2007) / 08/09 (10.10.2008) | 467 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Georgios Lalas (1 Spiel) | ||||||||||||||
GS Prosotsani Spielertrainer | 05/06 (01.07.2005) | 06/07 (06.06.2007) | 05/06 (01.07.2005) / 06/07 (06.06.2007) | 705 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Pandramaikos Spielertrainer | 04/05 (01.08.2004) | 04/05 (30.06.2005) | 04/05 (01.08.2004) / 04/05 (30.06.2005) | 333 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 01.07.2007 | GS Prosotsani | Karriereende | - | - | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Pandramaikos | GS Prosotsani | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | OFI Kreta | Pandramaikos | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Panserraikos | OFI Kreta | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.01.2001 | PAE Thraki | Panserraikos | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Ethn. Piräus | PAE Thraki | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 11.01.2000 | Proodeftiki | Ethn. Piräus | - | ablösefrei | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Panachaiki | Proodeftiki | - | ablösefrei | |||||
95/96 | 01.01.1996 | Ethn. Piräus | Panachaiki | - | ablösefrei | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Doxa Dramas | Ethn. Piräus | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |