FK Nesvizh (- 2021)
Mitarbeiterhistorie FK Nesvizh (- 2021)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1998 | 01.12.2009 | 4352 Tage | 25 | 1,52 | ||||
| 02.01.2010 | 11.01.2011 | 374 Tage | 25 | 1,16 | ||||
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | 364 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 16.10.2010 | 04.12.2010 | 49 Tage | 5 | 1,20 |