VfL Knesebeck
- Kadergröße: 6
- Durchschnittsalter: 31,0
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ernst-Hiestermann-Platz (A-Platz) 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie VfL Knesebeck
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2023 | 354 Tage | 0 | - | |||||
| 05.10.2023 | 354 Tage | 0 | - | |||||
| 30.09.2023 | 359 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2021 | 04.10.2023 | 825 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2020 | 1545 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2020 | 1545 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2017 | 30.06.2020 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 30.06.2017 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 30.06.2011 | ? | 0 | - | |||||
| 30.06.2016 | ? | 0 | - | |||||
| ? | 0 | - |