Name im Heimatland: | Nguyễn Việt Thắng |
---|---|
Geb./Alter: | 13.09.1981 (43) |
Geburtsort: | Long An Province |
Nationalität: | Vietnam |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,78 Jahre |
Viet Thang Nguyen
- Geb./Alter: 13.09.1981 (43)
- Geburtsort: Long An Province
- Staatsbürgerschaft: Vietnam
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,78 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Long An FC
Meiste Spiele für :
Long An FC
Karriereende :
01.01.2014
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam Co-Trainer | 22/23 (01.03.2023) | 23/24 (26.03.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Philippe Troussier (13 Spiele) | ||||||
Vietnam U22 Co-Trainer | 22/23 (01.03.2023) | 23/24 (26.03.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Philippe Troussier (6 Spiele) | ||||||
Vietnam U23 Co-Trainer | 22/23 (01.03.2023) | 23/24 (26.03.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Philippe Troussier (6 Spiele), Anh Tuan Hoang (5 Spiele), Moulay Lahsen Azzeggouarh (2 Spiele) | ||||||
Can Tho FC Trainer | 21/22 (18.02.2022) | 22/23 (30.11.2022) | 2 | 1,50 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | 01.01.2014 | Long An FC | Karriereende | - | - | |||||
12/13 | 01.01.2013 | Thanh Hoa FC | Long An FC | - | ? | |||||
12/13 | 01.04.2012 | Binh Duong FC | Thanh Hoa FC | - | ? | |||||
12/13 | 01.01.2012 | Ninh Binh FC | Binh Duong FC | - | ? | |||||
10/11 | 01.01.2011 | Long An FC | Ninh Binh FC | - | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | HAGL FC | Long An FC | - | ? | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Unbekannt | HAGL FC | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |