Name im Heimatland: | Баскаков Виктор Семёнович |
---|---|
Geb./Alter: | 12.06.1935 |
Geburtsort: | Chita |
Todestag: | 13.11.2002 (67) |
Nationalität: | Russland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,00 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Viktor Baskakov
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Sibir Novosibirsk (- 2019)
Amtsende: 31.12.1981
13.11.2002 (67)
- Geb./Alter: 12.06.1935
- Geburtsort: Chita
- Staatsbürgerschaft: Russland
- Todestag: 13.11.2002 (67)
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,00 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
SKA Novosibirsk
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chkalovets Trainer | 81/82 (01.01.1981) | 81/82 (31.12.1981) | - | 0,00 | ||
Chkalovets Mannschaftsleiter | 79/80 (01.01.1979) | 79/80 (31.12.1979) | - | 0,00 | ||
Chkalovets Trainer | 74/75 (01.01.1974) | 76/77 (31.12.1976) | - | 0,00 | ||
Chkalovets Mannschaftsleiter | 72/73 (01.01.1972) | 72/73 (31.12.1972) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68/69 | 01.01.1969 | SKA Novosibirsk | Karriereende | - | - | |||||
62/63 | 01.07.1962 | Avangard Kharkiv | SKA Novosibirsk | - | ablösefrei | |||||
61/62 | 01.01.1962 | Trud | Avangard Kharkiv | - | ablösefrei | |||||
60/61 | 01.01.1961 | SSM Novosibirsk | Trud | - | ablösefrei | |||||
57/58 | 01.01.1958 | SKVO Chita | SSM Novosibirsk | - | ablösefrei | |||||
56/57 | 01.01.1957 | Spartak Nvs. | OSK Chita | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |