VV Alblasserdam
Mitarbeiterhistorie VV Alblasserdam
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | 01 Jahr 02 Monate 22 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 01.07.2012 | 30.06.2015 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2007 | 30.06.2011 | 03 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.1981 | 30.06.1983 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |