Walter Schachner
imago images
- Geb./Alter: 01.02.1957 (67)
- Geburtsort: Leoben
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Größe: k. A.
- Position: Mittelstürmer
- Ehem. Nationalspieler: Österreich
- Länderspiele/Tore: 64 / 23
Zuletzt tätig als:
Berater
Verein:
DSV Leoben
Bilanz gegen Como 1907
Diese Seite zeigt die persönliche Bilanz eines Spielers gegen einen ausgewählten Verein. Angezeigt werden außerdem alle Einsätze eines Spielers gegen den ausgewählten Verein.
Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | G | U | V | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
Serie A | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Serie A
Spieltag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 81/82 - Cesena | ||||||||||||||||
14 | 10.01.1982 | Cesena | Como | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
29 | 09.05.1982 | Como | Cesena | 2:1 | 90' | |||||||||||
Serie A 84/85 - Torino | ||||||||||||||||
12 | 16.12.1984 | Torino | Como | 3:1 | 90' | |||||||||||
27 | 28.04.1985 | Como | Torino | 0:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
Serie A 85/86 - Torino | ||||||||||||||||
12 | 01.12.1985 | Como | Torino | 1:1 | 90' | |||||||||||
27 | 06.04.1986 | Torino | Como | 1:3 | 90' | |||||||||||
Serie A 86/87 - Avellino | ||||||||||||||||
5 | 12.10.1986 | Avellino | Como | 1:1 | 46' | 45' | ||||||||||
20 | 01.03.1987 | Como | Avellino | 1:2 | 1 | 46' | 45' | |||||||||
Serie A 87/88 - Avellino | ||||||||||||||||
10 | 29.11.1987 | Avellino | Como | 1:1 | 90' | |||||||||||
25 | 10.04.1988 | Como | Avellino | 0:0 | 90' | |||||||||||
Im Kader: 9, Startelf: 8, Eingewechselt 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0 |