Wiener AF
Mitarbeiterhistorie Wiener AF
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.1923 | 30.06.1924 | 420 Tage | 30 | 0,63 | ||||
| 01.07.1921 | 31.12.1922 | 548 Tage | 39 | 1,38 | ||||
| 01.07.1918 | 30.06.1919 | 364 Tage | 18 | 1,56 |