WSG Radenthein
- Kadergröße: 7
- Durchschnittsalter: 29,1
- Legionäre: 2 28,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadtstadion Radenthein 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie WSG Radenthein
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2023 | 12.11.2023 | 55 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2012 | 14.05.2014 | 682 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2005 | 30.06.2007 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1996 | 30.06.1998 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 15.05.1975 | 30.06.1975 | 46 Tage | 4 | 1,25 | ||||
| 21.05.1974 | 13.05.1975 | 357 Tage | 26 | 1,46 | ||||
| 01.07.1971 | 20.05.1974 | 1054 Tage | 54 | 1,52 | ||||
| 22.03.1971 | 30.06.1971 | 100 Tage | 12 | 0,25 | ||||
| 01.07.1970 | 21.03.1971 | 263 Tage | 20 | 0,85 | ||||
| 01.07.1966 | 30.06.1970 | 1460 Tage | 38 | 1,05 |