Name im Heimatland: | Лобода Яромир Осипович |
---|---|
Geb./Alter: | 17.05.1991 (33) |
Geburtsort: | Uzhgorod, Zakarpattya Oblast |
Nationalität: | Ukraine |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,36 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Yaromyr Loboda
pfl.ua
- Geb./Alter: 17.05.1991 (33)
- Geburtsort: Uzhgorod, ...
- Staatsbürgerschaft: Ukraine
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,36 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Sevlyush
Meiste Spiele für :
FK Minaj
Karriereende :
01.01.2022
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1,14 |
Druga Liga | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1,33 |
Ukrainischer Pokal | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FK Uzhgorod Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. - | 7 | 1,14 | ||
FCI Uzhgorod Trainer | 23/24 (01.01.2024) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
FCI Uzhgorod Co-Trainer | 23/24 (01.08.2023) | 23/24 (31.12.2023) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 01.01.2022 | Sevlyush | Karriereende | - | - | |||||
19/20 | 12.03.2020 | FK Minaj | Sevlyush | 25 Tsd. € | ablösefrei | |||||
16/17 | 07.04.2017 | Dlhe Klcovo | FK Minaj | - | ablösefrei | |||||
15/16 | 08.08.2015 | Nove Zamky | Dlhe Klcovo | - | ? | |||||
14/15 | 23.02.2015 | Humenne | Nove Zamky | - | ? | |||||
14/15 | 13.08.2014 | Unbekannt | Humenne | - | ablösefrei | |||||
12/13 | 01.01.2013 | FK Serednye | Unbekannt | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |