Yashin Sezavar
- Staatsbürgerschaft: Iran
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,66 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
War Spieler:
Meiste Spiele für :
Sh. Astara
Karriereende :
01.08.2021
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sh. Astara Trainer | 23/24 (23.05.2024) | vsl. - | 23/24 (23.05.2024) / vsl. - | 120 Tage | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 1,20 : 3,00 | 0,60 | 5 / 0,60 | ||
Sh. Astara Trainer | 23/24 (01.11.2023) | 23/24 (08.01.2024) | 23/24 (01.11.2023) / 23/24 (08.01.2024) | 68 Tage | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 0,50 : 0,88 | 1,25 | 8 / 1,25 | ||
Sh. Astara Co-Trainer | 22/23 (28.02.2023) | 23/24 (01.11.2023) | 22/23 (28.02.2023) / 23/24 (01.11.2023) | 246 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Mohsen Bengar (10 Spiele), Vahid Bayatlou (9 Spiele) | ||||||||||||||
Astara U21 Trainer | 21/22 (16.01.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 21/22 (16.01.2022) / 22/23 (30.06.2023) | 530 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Sh. Astara Co-Trainer | 21/22 (14.08.2021) | 21/22 (27.12.2021) | 21/22 (14.08.2021) / 21/22 (27.12.2021) | 135 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Farshad Pious (13 Spiele) | ||||||||||||||
Sh. Astara Spielertrainer | 20/21 (24.06.2021) | 20/21 (31.07.2021) | 20/21 (24.06.2021) / 20/21 (31.07.2021) | 37 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3,00 : 0,50 | 1,50 | 2 / 1,50 | ||
Sh. Astara Spielertrainer | 20/21 (04.04.2021) | 20/21 (20.04.2021) | 20/21 (04.04.2021) / 20/21 (20.04.2021) | 16 Tage | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0,33 : 2,67 | 0,00 | 3 / 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 01.08.2021 | Sh. Astara | Karriereende | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |