Branimir Sarenac
- Geb./Alter: k. A. (46)
- Staatsbürgerschaft: Kroatien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,27 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Murg Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Laufenburg II Trainer | 23/24 (19.10.2023) | 23/24 (15.04.2024) | - | 0,00 | ||
SV 08 Laufenb. Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (31.07.2022) | 1 | 0,00 |