David Leeuw
- Geb./Alter: 03.05.1982 (42)
- Staatsbürgerschaft: Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,81 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
DVC Dedemsvaart Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2024 | - | 0,00 | ||
SVN '69 Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Nieuwleusen Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Nieuwleusen Co-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Hoogeveen U17 Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
SV DESZ Nachwuchs-Cheftrainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 |