Eduardo Li
Karriereende
Letzter Posten:
Präsident
Costa Rica
Amtsende: 26.05.2015
IMAGO
- Geb./Alter: 11.11.1958 (65)
- Geburtsort: Puntarenas
- Staatsbürgerschaft: Costa Rica
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Vorstandsmitglied | 14/15 (01.04.2015) | 14/15 (26.05.2015) | - | 0,00 | ||
Costa Rica Präsident | 06/07 (01.04.2007) | 14/15 (26.05.2015) | - | 0,00 | ||
CONCACAF Vorstandsmitglied | 06/07 (01.04.2007) | 14/15 (26.05.2015) | - | 0,00 | ||
Puntarenas FC Besitzer | 03/04 (01.06.2004) | 07/08 (04.07.2007) | - | 0,00 |