Name im Heimatland: | Ֆելիքս Խորենի Վերանյան |
---|---|
Geb./Alter: | 10.04.1940 |
Geburtsort: | Erewan |
Todestag: | 13.01.2009 (68) |
Nationalität: | Armenien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,25 Jahre |
Felix Veranyan
13.01.2009 (68)
- Geb./Alter: 10.04.1940
- Geburtsort: Erewan
- Staatsbürgerschaft: Armenien
- Todestag: 13.01.2009 (68)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,25 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Hoktemberyan
Meiste Spiele für :
Spartak Erewan
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сюник Trainer | 90/91 (01.01.1991) | 92/93 (31.12.1992) | 90/91 (01.01.1991) / 92/93 (31.12.1992) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
MIKA Erewan Trainer | 89/90 (01.01.1990) | 90/91 (31.12.1990) | 89/90 (01.01.1990) / 90/91 (31.12.1990) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Kotayk Trainer | 86/87 (01.01.1987) | 87/88 (31.12.1987) | 86/87 (01.01.1987) / 87/88 (31.12.1987) | 364 Tage | 44 | 16 | 8 | 20 | 26 | 1,36 : 1,50 | 1,27 | 44 / 1,27 | ||
FC Kotayk Trainer | 84/85 (01.01.1985) | 85/86 (31.12.1985) | 84/85 (01.01.1985) / 85/86 (31.12.1985) | 364 Tage | 43 | 16 | 5 | 22 | 24 | 1,26 : 1,63 | 1,23 | 43 / 1,23 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/71 | 01.01.1971 | Hoktemberyan | Karriereende | - | - | |||||
69/70 | 01.01.1970 | Shirak Leninakan | Hoktemberyan | - | ? | |||||
68/69 | 01.01.1969 | Hoktemberyan | Shirak Leninakan | - | ? | |||||
64/65 | 01.01.1965 | Daugava-REZ Riga | Hoktemberyan | - | ? | |||||
62/63 | 01.01.1963 | Ararat Erewan | Daugava-REZ Riga | - | ? | |||||
59/60 | 01.01.1960 | Unbekannt | Spartak Erewan | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Felix Veranyan ist der Vater von Eduard Veranyan (Karriereende).
Felix Veranyan ist der Großvater von Khoren Veranyan.
Felix Veranyan ist der Großvater von Artur Yedigaryan.
Felix Veranyan ist der Großvater von Artak Yedigaryan (Gandzasar Kapan).
Felix Veranyan ist der Großvater von Khoren Veranyan.
Felix Veranyan ist der Großvater von Artur Yedigaryan.
Felix Veranyan ist der Großvater von Artak Yedigaryan (Gandzasar Kapan).