Nationalität: | Deutschland |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
5,01 Jahre |
Frank Helmerding
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 5,01 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Wolfsburg Trainer | 22/23 (01.07.2022) | vsl. - | 22/23 (01.07.2022) / vsl. - | 815 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
RW Wolfsburg Trainer | 20/21 (23.07.2020) | 20/21 (16.09.2020) | 20/21 (23.07.2020) / 20/21 (16.09.2020) | 55 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Kästorf/W./B. Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Wolfsburg II Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
TSV Wolfsburg Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (25.09.2016) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (25.09.2016) | 86 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Wolfsb. III Trainer | 12/13 (01.07.2012) | vsl. - | 12/13 (01.07.2012) / vsl. - | 4467 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Wolfsburg II Trainer | 11/12 | 11/12 (30.06.2012) | 11/12 / 11/12 (30.06.2012) | 4468 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Atl. Wolfsburg Trainer | 09/10 | 10/11 (30.06.2011) | 09/10 / 10/11 (30.06.2011) | 4834 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Hehlingen II Trainer | 06/07 (01.07.2006) | vsl. - | 06/07 (01.07.2006) / vsl. - | 6659 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
1.FC Wolfsburg Trainer | 15/16 (30.11.2015) | / 15/16 (30.11.2015) | 3220 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |||
Reisling./N. II Trainer | 05/06 | / 05/06 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |