Franz Ausserdorfer
- Geb./Alter: 20.09.1958 (66)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,92 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
ASV Lienz
Meiste Spiele für :
SV Rapid Lienz
Karriereende :
-
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauenfußball Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Dellach/Drau Trainer | 15/16 (14.09.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Lienz Jgd. Trainer | 11/12 (12.10.2011) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Dellach/Drau Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Nußdorf/D. Jgd Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
TSU Matrei Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 00/01 (20.04.2001) | 3 | 0,33 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | 01.07.1992 | SV Rapid Lienz | ASV Lienz | - | ? | |||||
90/91 | 01.01.1991 | ASV Lienz | SV Rapid Lienz | - | ? | |||||
88/89 | 01.01.1989 | SV Rapid Lienz | ASV Lienz | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |