Geb./Alter: | 18.09.1961 (63) |
---|---|
Geburtsort: | Villafranca di Verona |
Nationalität: | Italien |
Giuseppe Magalini
lrvicenza.net
- Geb./Alter: 18.09.1961 (63)
- Geburtsort: Villafranca di ...
- Staatsbürgerschaft: Italien
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC Bari Sportdirektor | 24/25 (19.06.2024) | vsl. 30.06.2026 | 24/25 (19.06.2024) / vsl. 30.06.2026 | 95 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Catanzaro Sportdirektor | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (18.06.2024) | 22/23 (01.07.2022) / 23/24 (18.06.2024) | 718 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
LR Vicenza Sportdirektor | 19/20 (17.05.2019) | 21/22 (02.11.2021) | 19/20 (17.05.2019) / 21/22 (02.11.2021) | 900 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Viterbese Sportdirektor | 18/19 (29.07.2018) | 18/19 (20.11.2018) | 18/19 (29.07.2018) / 18/19 (20.11.2018) | 114 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Reggiana Sportdirektor | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Alessandria Sportdirektor | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (01.05.2017) | 14/15 (01.07.2014) / 16/17 (01.05.2017) | 1035 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Grosseto Sportdirektor | 13/14 (19.09.2013) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (19.09.2013) / 13/14 (30.06.2014) | 284 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Cremonese Sportdirektor | 10/11 (24.10.2010) | 10/11 (27.04.2011) | 10/11 (24.10.2010) / 10/11 (27.04.2011) | 185 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Portosummaga Sportdirektor | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (17.07.2010) | 10/11 (01.07.2010) / 10/11 (17.07.2010) | 16 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Mantova Sportdirektor | 03/04 (01.07.2003) | 09/10 (30.06.2010) | 03/04 (01.07.2003) / 09/10 (30.06.2010) | 2556 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Chievo Jgd. Sportdirektor | 00/01 (01.07.2000) | 02/03 (30.06.2003) | 00/01 (01.07.2000) / 02/03 (30.06.2003) | 1094 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |