Jeffrey Keiser
- Geb./Alter: 11.01.1996 (28)
- Geburtsort: Hergiswil
- Staatsbürgerschaft: Schweiz
- Trainerlizenz : Torwart-Trainer-Lizenz
Ist Spieler:
Torwart
Verein:
FC Stans
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luzern U19 Torwart-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2024 | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Jörg Portmann (39 Spiele) | ||||||
Luzern U21 Torwart-Trainer | 22/23 (01.07.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Michel Renggli (74 Spiele) | ||||||
FC Zürich U17 Torwart-Trainer | 21/22 (01.08.2021) | 22/23 (31.08.2022) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Nicolas Chappuis (24 Spiele) | ||||||
Grasshoppers Videoanalyst | 20/21 (28.10.2020) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Videoanalyst unter: João Carlos Pereira (30 Spiele), Giorgio Contini (2 Spiele), Zoltán Kádár (2 Spiele) | ||||||
GC Zürich U18 Torwart-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: René van Eck (27 Spiele), Alexander Weaver (15 Spiele) | ||||||
GC Zürich U16 Torwart-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | vsl. - | - | 0,00 | ||
SC Kriens Jgd. Torwart-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 09.07.2018 | FC Hergiswil II | FC Stans | - | ablösefrei | |||||
15/16 | 27.07.2015 | SC Buochs II | FC Hergiswil II | - | ablösefrei | |||||
14/15 | 01.07.2014 | Luzern U18 | SC Buochs II | - | - | |||||
13/14 | 30.06.2014 | SC Buochs | Luzern U18 | - | Leih-Ende | |||||
13/14 | 27.02.2014 | Luzern U18 | SC Buochs | - | Leihe | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Luzern Jgd. | Luzern U18 | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |