#32 Kevagn Ronco
Bruno's Magpies
Gibraltar Football League Ligahöhe: 1.Liga Im Team seit: 31.08.2021 Vertrag bis: 30.06.2025
Gibraltar Football League Ligahöhe: 1.Liga Im Team seit: 31.08.2021 Vertrag bis: 30.06.2025
imago images
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 1 | 1 | - | 1 / - / - | 90' | ||
Interm. League | 1 | 1 | - | 1 / - / - | 90' |
Sptg. | Datum | Ort | Für | Gegner | Ergebnis | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08.19 | H | (9.) | College Reserve (2.) | 0:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
2 | 25.08.19 | A | (9.) | Red Imps Res (1.) | 3:1 | 1 | ✔ | 90' | |||||||||
3 | 15.09.19 | H | (10.) | Lynx FC Res. (2.) | 0:6 | Nicht im Kader | |||||||||||
4 | 03.10.19 | A | (10.) | Europa Reserve (3.) | 10:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
5 | 16.10.19 | H | (10.) | Lions Gib Res (8.) | 0:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
6 | 29.10.19 | A | (10.) | Manch. 62 Res (2.) | 3:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
7 | 05.11.19 | H | (10.) | Glacis Utd Res (3.) | 1:6 | Nicht im Kader | |||||||||||
8 | 26.11.19 | A | (10.) | FCB Magpies Res (8.) | 1:5 | Nicht im Kader | |||||||||||
9 | 02.12.19 | H | (9.) | FC Hound Dogs (8.) | 6:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
10 | 08.12.19 | A | (9.) | College Reserve (7.) | 3:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
11 | 15.12.19 | H | (9.) | Red Imps Res (1.) | 2:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0 |
Länderspielkarriere
RN | Debüt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gibraltar | |||||
22 | - | - | - | ||
Gibraltar U21 | |||||
6 | 16.10.2018 | 5 | - | ||
Gibraltar U19 | |||||
9 | 15.11.2014 | 5 | - | ||
Gibraltar U17 | |||||
6 | 24.10.2013 | 6 | - |