Markus Seyser
FOTObyHOFER
- Geb./Alter: 17.11.1977 (46)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Neusiedl/See Jugendleiter | 22/23 (01.02.2023) | 23/24 (19.03.2024) | - | 0,00 | ||
SC Neusiedl/See Teammanager | 19/20 (01.08.2019) | 22/23 (25.07.2022) | - | 0,00 | ||
Frauenkirchen Sportlicher Leiter | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 |