Murtaza Taher
- Geb./Alter: 02.11.1998 (25)
- Geburtsort: Frankfurt (Main)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,66 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Wehen Jgd. Co-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2024 | - | 0,00 | ||
Eddersheim U19 Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Eddersheim U17 Trainer | 21/22 (01.04.2022) | 22/23 (31.12.2022) | - | 0,00 | ||
Pars N-Isenburg Co-Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 21/22 (31.03.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Siar Daudi (5 Spiele) | ||||||
Dreieich U17 Trainer | 19/20 (01.10.2019) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
SV Wehen Jgd. Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.09.2020) | - | 0,00 | ||
SV Wehen Jgd. Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
RW Frankf. U19 Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 |