Nicky Eaden
- Geb./Alter: 12.12.1972 (51)
- Geburtsort: Sheffield
- Staatsbürgerschaft: England
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,74 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Kettering
Meiste Spiele für :
FC Barnsley
Karriereende :
01.01.2010
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barnsley U18 Trainer | 22/23 (12.08.2022) | vsl. - | 2 | 1,50 | ||
Mount Pleasant Trainer | 21/22 (20.04.2022) | 21/22 (30.06.2022) | 10 | 1,70 | ||
Mount Pleasant Co-Trainer | 20/21 (19.10.2020) | 21/22 (19.04.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Wally Downes (26 Spiele), Paul Davis (3 Spiele) | ||||||
Kettering Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (25.09.2019) | 11 | 0,73 | ||
Hednesford Trainer | 18/19 (27.12.2018) | 18/19 (17.04.2019) | - | 0,00 | ||
Nuneaton Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (22.11.2018) | 18 | 0,61 | ||
FC Chesterfield Co-Trainer | 17/18 (29.09.2017) | 17/18 (23.04.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jack Lester (37 Spiele) | ||||||
Coventry U21 Trainer | 16/17 (16.07.2016) | 17/18 (29.09.2017) | - | 0,00 | ||
Rotherham Co-Trainer | 15/16 (04.02.2016) | 15/16 (03.06.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Neil Warnock (16 Spiele), Neil Redfearn (1 Spiel) | ||||||
Leicester U21 Co-Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 15/16 (03.02.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Steve Beaglehole (55 Spiele) | ||||||
Kettering Co-Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (05.09.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Morell Maison (7 Spiele) | ||||||
Rotherham Co-Trainer | 10/11 (23.03.2011) | 10/11 (07.06.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Andy Scott (5 Spiele), Andy Liddell (4 Spiele) | ||||||
Peterborough Co-Trainer | 09/10 (14.11.2009) | 10/11 (25.11.2010) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gary Johnson (28 Spiele), Jim Gannon (14 Spiele), Mark Cooper (13 Spiele) | ||||||
Kettering Spielertrainer | 07/08 (20.10.2007) | 09/10 (13.11.2009) | 7 | 2,14 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.01.2010 | Kettering | Karriereende | 50 Tsd. € | - | |||||
07/08 | 01.10.2007 | Solihull Moors | Kettering | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.09.2007 | Halesowen | Solihull Moors | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Nottm Forest | Halesowen | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.05.2007 | Lincoln City | Nottm Forest | 50 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
06/07 | 01.02.2007 | Nottm Forest | Lincoln City | 50 Tsd. € | Leihe | |||||
06/07 | 31.12.2006 | Lincoln City | Nottm Forest | 50 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
06/07 | 01.08.2006 | Nottm Forest | Lincoln City | 50 Tsd. € | Leihe | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Wigan Athletic | Nottm Forest | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.09.2002 | Birmingham City | Wigan Athletic | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.07.2000 | FC Barnsley | Birmingham City | - | ablösefrei | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Barnsley U18 | FC Barnsley | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |