Sinan Benli
- Geb./Alter: 18.05.1966 (58)
- Geburtsort: Bolu
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,56 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Kdz. Eregli Bld
Karriereende :
01.07.2000
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boluspor U19 Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2025 | 4 | 0,00 | ||
Boluspor Jgd Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
Köroglu Spor Trainer | 17/18 (11.10.2017) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Boluspor Jgd Trainer | 16/17 (20.10.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Boluspor U19 Trainer | 16/17 (25.08.2016) | 16/17 (19.10.2016) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01.07.2000 | Kdz. Ereglispor | Karriereende | - | - | |||||
99/00 | 30.06.2000 | Caycumaspor | Kdz. Eregli Bld | - | Leih-Ende | |||||
99/00 | 24.12.1999 | Kdz. Eregli Bld | Caycumaspor | - | Leihe | |||||
97/98 | 25.07.1997 | Marmarisspor | Kdz. Eregli Bld | - | ? | |||||
95/96 | 07.07.1995 | Boluspor | Marmarisspor | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Söke Spor | Boluspor | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Sarayköy Spor | Söke Spor | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |