Geb./Alter: | 14.09.1955 |
---|---|
Todestag: | 11.10.2013 (58) |
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,37 Jahre |
Uwe Ehret
11.10.2013 (58)
imago images
- Geb./Alter: 14.09.1955
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Todestag: 11.10.2013 (58)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,37 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Biengen Trainer | 09/10 (08.10.2009) | 10/11 (02.08.2010) | 09/10 (08.10.2009) / 10/11 (02.08.2010) | 298 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FV Herbolzheim Trainer | 07/08 (28.10.2007) | 08/09 (30.01.2009) | 07/08 (28.10.2007) / 08/09 (30.01.2009) | 460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Freiburger FC Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Teningen Trainer | 00/01 (22.10.2000) | 02/03 (01.04.2003) | 00/01 (22.10.2000) / 02/03 (01.04.2003) | 891 Tage | 45 | 8 | 7 | 30 | 34 | 1,18 : 2,44 | 0,69 | 45 / 0,69 | ||
FC Steinen Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 98/99 (30.06.1999) | 97/98 (01.07.1997) / 98/99 (30.06.1999) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Freiburger FC Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 92/93 (30.06.1993) | 90/91 (01.07.1990) / 92/93 (30.06.1993) | 1095 Tage | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1,60 : 2,40 | 1,80 | 5 / 1,80 | ||
SC Freiburg Trainer | 89/90 (27.08.1989) | 89/90 (26.11.1989) | 89/90 (27.08.1989) / 89/90 (26.11.1989) | 91 Tage | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 1,50 : 1,50 | 1,25 | 12 / 1,25 | ||
SC Freiburg Trainer | 88/89 (09.04.1989) | 88/89 (30.06.1989) | 88/89 (09.04.1989) / 88/89 (30.06.1989) | 82 Tage | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 2,10 : 1,30 | 1,80 | 10 / 1,80 |