Nationalität: | Ungarn |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,00 Jahre |
Imre Kálmán
- Staatsbürgerschaft: Ungarn
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,00 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oranienburg Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | vsl. 30.06.2026 | 18/19 (01.07.2018) / vsl. 30.06.2026 | 2276 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Enis Djerlek (157 Spiele), Sven Roggentin (5 Spiele) | ||||||||||||||
Oranienburg II Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 17/18 (30.06.2018) | 15/16 (01.07.2015) / 17/18 (30.06.2018) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Oranienb. Jgd. Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (30.06.2015) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |